徐思伟的人物履历
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-01-10 04:33
- 提问者网友:你给我的爱
- 2021-01-10 00:27
徐思伟的人物履历
最佳答案
- 五星知识达人网友:酒者煙囻
- 2021-01-10 02:03
历任中国五金矿产进出口总公司业务员、科长、实业公司总经理,中国五金矿产进出口总公司龙腾科技公司副总经理,中国五金矿产进出口总公司钢铁板块总经理,五矿发展股份有限公司总经理,中国五金矿产进出口总公司副总裁; 2004年1月~2013年1月,任中国[url]五矿集团[/url]公司党组成员、副总裁;
2013年1月--2014年9月,中钢集团党委书记、副总裁,中钢股份董事、总经理、党委副书记。
2014年9月--中钢集团总裁、党委副书记,中钢股份董事长、党委书记
2014年12月--中国中钢集团公司党委副书记、总经理
2014年12月4日,国资委在其官网对外披露,对中钢集团领导班子作出调整。免去徐思伟的党委书记职务。
2013年1月--2014年9月,中钢集团党委书记、副总裁,中钢股份董事、总经理、党委副书记。
2014年9月--中钢集团总裁、党委副书记,中钢股份董事长、党委书记
2014年12月--中国中钢集团公司党委副书记、总经理
2014年12月4日,国资委在其官网对外披露,对中钢集团领导班子作出调整。免去徐思伟的党委书记职务。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯